序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆建东 | 85% | 425.0万人民币 |
2 | 苏嫄媛 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆建东
|
|
2 |
苏媛媛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-19 | 投资人(股权)变更 |
陆建东;苏嫄媛;
|
苏嫄媛;陆建东;上海蓝岚企业管理中心; [新增]
|
2 | 2018-04-19 | 章程备案 |
2017-01-09章程备案
|
2017-11-08章程备案
|
3 | 2017-02-08 | 章程备案 |
2016-08-18章程备案
|
2017-01-09章程备案
|
4 | 2017-02-08 | 投资人(股权)变更 |
陈鹏; [退出]苏媛媛; [退出]佟贵宁; [退出]何山; [退出]
|
苏嫄媛; [新增]陆建东; [新增]
|
5 | 2017-02-08 | 法定代表人变更 |
佟贵宁
|
陆建东
|
6 | 2017-02-08 | 联络员 |
柳元红
|
陆建东
|
7 | 2016-08-31 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2016-08-31 | 监事备案 |
陆建东 [退出]
|
苏媛媛 [新增]
|
9 | 2016-08-31 | 投资人(股权)变更 |
何山;陈鹏;佟贵宁;
|
何山;陈鹏;佟贵宁;苏媛媛; [新增]
|
10 | 2016-08-31 | 章程备案 |
2016-04-14章程备案
|
2016-08-18章程备案
|