序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ABB(中国)有限公司 | 100% | 12000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵永占
|
|
2 |
Lars Peter Eckerlein
|
|
3 |
段丽岩
|
|
4 |
赵远
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
通用电气工业系统(上海)有限公司上海办事处
|
JAMES D. FISHER | 2003-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 经理备案 |
无
|
段丽岩 [新增]
|
2 | 2020-07-14 | 监事备案 |
FENGWEN JIANG [退出]
|
赵远 [新增]
|
3 | 2020-04-10 | 章程修正案备案 |
2019-08-09章程备案
|
2020-04-09 章程修正案
|
4 | 2020-04-10 | 注册资本(金)变更 |
10500.0000万美元
|
12000.0000万美元( + 14.28571% )
|
5 | 2019-09-16 | 章程修正案备案 |
2018-10-10章程备案
|
2019-08-09 章程修正案
|
6 | 2019-09-16 | 董事备案 |
杨旸 [退出]LARS PETER ECKERLEIN
|
LARS PETER ECKERLEIN段丽岩 [新增]
|
7 | 2019-09-16 | 注册资本(金)变更 |
8820.0000万美元
|
10500.0000万美元( + 19.04762% )
|
8 | 2018-10-18 | 董事备案 |
杜莹 [退出]段丽岩 [退出]
|
LARS PETER ECKERLEIN [新增]杨旸 [新增]
|
9 | 2018-10-18 | 法定代表人变更 |
杨旸
|
赵永占
|
10 | 2018-10-18 | 名称变更 |
通用电气企业****展(上海)有限公司
|
ABB电气产品(上海)有限公司
|