序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈武彪 | 23% | 23万人民币 |
2 | 刘蕴倩 | 12% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈安东
|
|
2 |
刘蕴倩
|
|
3 |
张拓
|
|
4 |
徐皓淳
|
|
5 |
何晖
|
|
6 |
蔡婉华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:陈安东;成员:陈武彪;成员:刘蕴倩;
|
2 | 2016-08-23 | 一般经营项目变更 |
酒店管理(除餐饮管理)。
|
酒店管理
|
3 | 2016-08-23 | 行业代码变更 |
正餐服务
|
其他企业管理服务
|
4 | 2016-08-23 | 经营范围变更 |
酒店管理(除餐饮管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
酒店管理,旅馆,餐饮服务(不产生油烟)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2016-08-23 | 董事备案 |
刘蕴倩陈安东何晖张拓商永和 [退出]
|
徐皓淳 [新增]陈安东刘蕴倩张拓何晖
|
6 | 2016-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-08-18章程修正案
|
7 | 2016-08-23 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
8 | 2015-06-15 | 经营范围变更 |
酒店管理(除餐饮管理)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
酒店管理(除餐饮管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
9 | 2015-06-15 | 一般经营项目变更 |
酒店管理(除餐饮管理)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
酒店管理(除餐饮管理)。
|
10 | 2015-06-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|