序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中远海运国际(香港)有限公司 | 63.06992% | 1614.59万美元 |
2 | 关西涂料(中国)投资有限公司 | 36.93008% | 945.41万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国荣
|
|
2 |
北牧素
|
|
3 |
高勇军
|
|
4 |
潘文宇
|
|
5 |
冈浩司
|
|
6 |
姚小莉
|
|
7 |
王居仁
|
|
8 |
张吉勇
|
|
9 |
小池望
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 监事备案 |
杉野智佳子 [退出]贺晓冬 [退出]
|
张吉勇 [新增]小池望 [新增]
|
2 | 2021-06-25 | 董事备案 |
姚小莉冈 浩司高勇军王居仁徐自强 [退出]中村美博 [退出]
|
高勇军冈 浩司北牧素 [新增]姚小莉潘文宇 [新增]王居仁
|
3 | 2020-11-13 | 董事备案 |
高勇军姚小莉冈 浩司徐自强中村美博王居仁
|
王居仁中村美博冈 浩司姚小莉徐自强高勇军
|
4 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
刘刚
|
王国荣
|
5 | 2019-08-14 | 董事备案 |
中村美博任勇青 [退出]徐宝起 [退出]徐自强冈 浩司李景石 [退出]
|
王居仁 [新增]姚小莉 [新增]徐自强高勇军 [新增]中村美博冈 浩司
|
6 | 2019-08-14 | 监事备案 |
饭塚隆史 [退出]陈伟铨 [退出]
|
贺晓冬 [新增]杉野智佳子 [新增]
|
7 | 2019-06-27 | 董事备案 |
任勇青徐自强加纳央 [退出]TAN TIEW HOW [退出]李景石徐宝起
|
徐自强任勇青徐宝起李景石冈 浩司 [新增]中村美博 [新增]
|
8 | 2017-06-15 | 董事备案 |
加藤克彦 [退出]李景石多木洋一 [退出]任勇青徐宝起徐自强
|
徐宝起TAN TIEW HOW [新增]任勇青加纳央 [新增]徐自强李景石
|
9 | 2017-02-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-12-19 章程修正案
|
10 | 2017-02-09 | 董事备案 |
徐宝起加藤克彦辛立文 [退出]徐自强李景石多木洋一
|
多木洋一徐自强李景石加藤克彦任勇青 [新增]徐宝起
|