序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭树桐 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭树桐
|
|
2 |
徐苗苗
|
|
3 |
李秀枝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-08-26 | 监事备案 |
方曼 [退出]
|
徐苗苗 [新增]
|
3 | 2020-08-26 | 投资人(股权)变更 |
江晓鸿; [退出]方曼; [退出]
|
郭树桐; [新增]
|
4 | 2020-08-26 | 法定代表人变更 |
江晓鸿
|
郭树桐
|
5 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
桑星雨
|
江晓鸿
|
6 | 2020-05-22 | 投资人(股权)变更 |
桑星雨; [退出]江晓鸿;
|
江晓鸿;方曼; [新增]
|
7 | 2020-05-22 | 章程备案 |
无
|
2020-05-18章程备案
|
8 | 2020-05-22 | 监事备案 |
江晓鸿 [退出]
|
方曼 [新增]
|
9 | 2019-03-04 | 法定代表人变更 |
江晓鸿
|
桑星雨
|
10 | 2019-03-04 | 章程备案 |
无
|
2019-02-26章程备案
|