序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东和株式会社 | 100% | 60.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
渡边聪
|
|
2 |
今津昭彦(IMAZU AKIHIKO)
|
|
3 |
小出贵臣
|
|
4 |
坂口淳
|
|
5 |
瓜生弘志(URYU HIROSHI)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东兴保护用品(上海)有限公司广州分公司
|
堤英博 | 2008-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-22 章程修正案
|
2 | 2021-11-23 | 董事备案 |
小出贵臣堤英博(TSUTSUMI HIDEHIRO) [退出]
|
小出贵臣今津昭彦(IMAZU AKIHIKO) [新增]
|
3 | 2021-11-23 | 经营范围变更 |
国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理和商业性简单加工;劳动防护用品的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其它相关配套业务。(涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理和商业性简单加工;劳动防护用品的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口、网上零售及其它相关配套业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2016-07-18 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-10-29~2016-10-28
|
1996-10-29~2036-10-28
|
5 | 2016-07-18 | 章程修正案备案 |
2015-06-23章程备案
|
2016-04-01 章程修正案
|
6 | 2016-07-18 | 经理备案 |
无
|
坂口 [新增]淳
|
7 | 2016-07-18 | 董事备案 |
堤英博(TSUTSUMI HIDEHIRO)山口隆(YAMAGUCHI TAKASHI) [退出]
|
堤英博(TSUTSUMI HIDEHIRO)小出贵臣 [新增]
|
8 | 2016-07-18 | 其他事项 |
2015-09-02~
|
2016-07-18~
|
9 | 2016-07-18 | 法定代表人变更 |
吉田智哉(YOSHIDA TOMAYA)
|
渡边聪
|
10 | 2015-09-02 | 经理备案 |
松信和隆 [退出]
|
无
|