序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海恺辰实业有限公司 | 79.28254% | 24150.0万人民币 |
2 | 燕帅 | 20.71746% | 6310.68万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋永刚
|
|
2 |
董祥
|
|
3 |
燕帅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海中科生命科学****展有限公司第一分公司
|
蒋永刚 | 2016-06-16 |
2 |
上海中科生命科学****展有限公司长宁分公司
|
罗飞跃 | 2003-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 章程备案 |
无
|
2021-12-29章程备案
|
2 | 2022-01-12 | 法定代表人变更 |
蒋永刚
|
蒋永刚
|
3 | 2022-01-12 | 经理备案 |
蒋永刚
|
蒋永刚
|
4 | 2022-01-12 | 注册资本(金)变更 |
24150.000000万人民币
|
30460.680000万人民币( + 26.13118% )
|
5 | 2022-01-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2022-01-12 | 投资人(股权)变更 |
上海恺辰实业有限公司;
|
上海恺辰实业有限公司;燕帅; [新增]
|
7 | 2022-01-12 | 监事备案 |
田小玲 [退出]
|
燕帅 [新增]
|
8 | 2021-11-29 | 注册资本(金)变更 |
15800.000000万人民币
|
24150.000000万人民币( + 52.8481% )
|
9 | 2021-11-29 | 法定代表人变更 |
石风英
|
蒋永刚
|
10 | 2021-11-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-20章程修正案
|