序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 干伟 | 70% | 70万人民币 |
2 | 张黎 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
干伟
|
|
2 |
张黎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:干伟;成员:张黎;成员:沈建华;
|
2 | 2016-03-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-05-29~2016-05-28
|
2001-05-29~2026-05-28
|
3 | 2016-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-03-20章程修正案
|