序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海麦康医院投资管理有限公司 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Zhiping Li
|
|
2 |
LAI KOK PENG
|
|
3 |
林大琪
|
|
4 |
SIM SIEW CHEN
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 董事备案 |
LIM YI MAW [退出]CHUNG TSZ KIN KENNETH [退出]ZHIPIN LI [退出]LAI KOK PENG
|
ZHIPING LI [新增]LAI KOK PENG林大琪 [新增]
|
2 | 2021-07-01 | 董事备案 |
LIM YI MAW [退出]CHUNG TSZ KIN KENNETH [退出]ZHIPIN LILAI KOK PENG
|
ZHIPIN LILAI KOK PENG林大琪 [新增]
|
3 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-15章程备案
|
4 | 2020-12-01 | 法定代表人变更 |
CHEE WANG JIN LINCOLN
|
ZHIPING LI
|
5 | 2020-12-01 | 董事备案 |
CHUNG TSZ KIN KENNETHLIM YI MAWCHEE WANG JIN LINCOLN [退出]LAI KOK PENG
|
CHUNG TSZ KIN KENNETHLIM YI MAWZHIPIN LI [新增]LAI KOK PENG
|
6 | 2019-11-29 | 董事备案 |
CHEE WANG JIN LINCOLNTan Hui Ann Sherry [退出]CHAN BOON KHENG [退出]LAI KOK PENG
|
LIM YI MAW [新增]LAI KOK PENGCHUNG TSZ KIN KENNETH [新增]CHEE WANG JIN LINCOLN
|
7 | 2018-11-23 | 法定代表人变更 |
PAUL GREGERSEN
|
CHEE WANG JIN LINCOLN
|
8 | 2018-05-17 | 董事备案 |
PAUL GREGERSENGANANDURAI RAMESH KRISHNAN [退出]Tan Hui Ann SherryLAI KOK PENG
|
PAUL GREGERSENLAI KOK PENGTan Hui Ann SherryCHAN BOON KHENG [新增]
|
9 | 2018-02-23 | 法定代表人变更 |
MAH GUI XUAN,WARREN NIKOLAUS
|
PAUL GREGERSEN
|
10 | 2018-02-23 | 监事备案 |
LAI KOK PENG [退出]
|
SIM SIEW CHEN [新增]
|