序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊梅芳 | 90% | 45万人民币 |
2 | 陶瑞康 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊梅芳
|
|
2 |
陶瑞康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:樊梅芳 ;成员:陶瑞康 ;
|
2 | 2012-06-26 | 其他变更 |
2006-03-29~2012-12-19
|
2012-06-26~2022-12-19
|
3 | 2012-06-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-12-20~2012-12-19
|
2002-12-20~2022-12-19
|