序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳卫锋
|
|
2 |
LAN HUANG
|
|
3 |
JIACHUN ZHOU
|
|
4 |
James Anthony Voyle
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:欧阳卫锋;成员:LAN HUANG;成员:JIACHUN ZHOU
|
2 | 2017-08-08 | 董事备案 |
杨波 [退出]LAN HUANG
|
LAN HUANGJiachun Zhou [新增]
|
3 | 2017-08-08 | 法定代表人变更 |
CHAN KIM HOCK
|
欧阳卫锋
|
4 | 2017-08-08 | 监事备案 |
黄伟东 [退出]
|
James Anthony Voyle [新增]
|
5 | 2017-08-08 | 经理备案 |
无
|
无
|
6 | 2016-03-24 | 董事备案 |
杨波袁虹云 [退出]
|
LAN HUANG [新增]杨波
|
7 | 2014-09-17 | 经理备案 |
无
|
无
|
8 | 2014-09-17 | 董事备案 |
John Brown Duffy [退出]Liang Xiao Peng [退出]
|
袁虹云 [新增]杨波 [新增]
|
9 | 2014-09-17 | 法定代表人变更 |
Jacqueline Mclaughlin
|
CHAN KIM HOCK
|
10 | 2014-09-17 | 监事备案 |
秦健 [退出]
|
黄伟东 [新增]
|