序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王纯文 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 王昭 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王纯文
|
|
2 |
王昭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海闽想科贸有限公司徐汇分公司
|
王纯文 | 2002-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-21 | 章程备案 |
2014-12-02章程备案
|
2017-02-14章程备案
|
2 | 2017-02-21 | 法定代表人变更 |
王乃玉
|
王纯文
|
3 | 2017-02-21 | 投资人(股权)变更 |
王乃玉; [退出]王昭;
|
王昭;王纯文; [新增]
|
4 | 2014-12-04 | 章程备案 |
2014-08-05章程备案
|
2014-12-02章程备案
|
5 | 2014-12-04 | 监事备案 |
王纯文 [退出]刘宏弟 [退出]
|
王昭 [新增]王乃玉 [新增]
|
6 | 2014-12-04 | 法定代表人变更 |
王纯文
|
王乃玉
|
7 | 2014-12-04 | 投资人(股权)变更 |
刘宏弟; [退出]王纯文; [退出]
|
王乃玉; [新增]王昭; [新增]
|
8 | 2014-08-08 | 投资人(股权)变更 |
刘宏弟;王乃玉; [退出]
|
刘宏弟;王纯文; [新增]
|
9 | 2014-08-08 | 法定代表人变更 |
刘宏弟
|
王纯文
|
10 | 2014-08-08 | 监事备案 |
刘宏弟王乃玉 [退出]
|
刘宏弟王纯文 [新增]
|