序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
KAJIMOTO TAKAO(梶本孝雄)
|
|
2 |
松本晶(MATSUMOTO AKIRA)
|
|
3 |
BANDO SATORU(坂东悟)
|
|
4 |
叶晟
|
|
5 |
今枝干和
|
|
6 |
濱本正則(HAMAMOTO MASANORI)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长濑欧积有色化学(上海)有限公司深圳分公司
|
松本晶 | 2012-02-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 董事备案 |
松本晶(MATSUMOTO AKIRA)梶本孝雄(KAJIMOTO TAKAO) [退出]今枝干和叶晟篠田篤(SHINODA ATSUSHI) [退出]
|
今枝干和松本晶(MATSUMOTO AKIRA)BANDO SATORU(坂东悟) [新增]叶晟
|
2 | 2022-06-30 | 法定代表人变更 |
篠田篤(SHINODA ATSUSHI)
|
KAJIMOTO TAKAO(梶本孝雄)
|
3 | 2022-06-30 | 监事备案 |
濱本正則(HAMAMOTO MASANORI)
|
濱本正則(HAMAMOTO MASANORI)
|
4 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案 |
:松本晶(MATSUMOTOAKIRA)
|
:松本晶(MATSUMOTOAKIRA)
|
5 | 2021-11-23 | 章程修正案备案 |
2019-07-01章程备案
|
2021-07-30 章程修正案
|
6 | 2021-11-23 | 注册资本(金)变更 |
6000.0000万日元
|
9520.7841万日元
|
7 | 2021-11-23 | 经理备案 |
松本晶(MATSUMOTO AKIRA)
|
松本晶(MATSUMOTO AKIRA)
|
8 | 2021-11-23 | 董事备案 |
松本晶(MATSUMOTO AKIRA)叶晟今枝干和久保雅彦(KUBO MASAHIKO) [退出]篠田篤(SHINODA ATSUSHI)
|
叶晟松本晶(MATSUMOTO AKIRA)梶本孝雄(KAJIMOTO TAKAO) [新增]篠田篤(SHINODA ATSUSHI)今枝干和
|
9 | 2021-11-23 | 监事备案 |
濱本正則(HAMAMOTO MASANORI)
|
濱本正則(HAMAMOTO MASANORI)
|
10 | 2019-07-25 | 经理备案 |
久保雅彦 [退出]
|
松本晶(MATSUMOTO AKIRA) [新增]
|