序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴云杰 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 戴文宽 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴云杰
|
|
2 |
戴文宽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海中陆行房地产经纪有限公司第一分公司
|
詹国栋 | 2004-07-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-18 | 经营期限(营业期限)变 |
2003-11-12~2018-11-11
|
2003-11-12~2048-11-11
|
2 | 2018-10-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-16章程修正案
|