序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
井畑忠
|
|
2 |
每田聪
|
|
3 |
小林哲也
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
清弘空调设备(上海)有限公司天山路分公司
|
小林哲也 | 2011-06-08 |
2 |
清弘空调设备(上海)有限公司长宁分公司
|
小林哲也 | 2009-03-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:小林哲也;成员:井畑忠;成员:每田聡
|
2 | 2020-07-29 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:小林哲也(KOBAYASHI TETSUYA);成员:井畑忠(IBATA TADASHI);成员:每天聡(MAIDA SATOSHI)
|