序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张兴安 | 76.5% | 229.5万人民币 |
2 | 卢广水 | 15% | 45.0万人民币 |
3 | 张雷 | 8.5% | 25.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张兴安
|
|
2 |
张雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-13 | 监事备案 |
余洋 [退出]
|
张雷 [新增]
|
2 | 2017-11-13 | 投资人(股权)变更 |
余洋; [退出]张兴安;
|
张兴安;卢广水; [新增]张雷; [新增]
|
3 | 2016-03-07 | 监事备案 |
张雷 [退出]
|
余洋 [新增]
|
4 | 2016-03-07 | 投资人(股权)变更 |
张雷; [退出]张兴安;
|
张兴安;余洋; [新增]
|
5 | 2015-08-19 | 监事备案 |
余洋 [退出]
|
张雷 [新增]
|
6 | 2015-08-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2015-08-21
|
2005-08-22~2025-08-21
|
7 | 2015-08-19 | 投资人(股权)变更 |
余洋; [退出]张兴安;
|
张兴安;张雷; [新增]
|