序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁嘉鸿
|
|
2 |
杨美斐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-07-26 | 法定代表人变更 |
廖国正(LIAO KUO CHENG)
|
翁嘉鸿
|
2 | 2010-08-20 | 住所变更 |
上海市闵行区都市路4418号501室D座
|
上海市嘉定区江桥镇金沙江西路1555弄17号10层
|
3 | 2010-05-27 | 实收资本变更 |
40.0000万美元
|
75.0000万美元( + 87.5% )
|
4 | 2009-12-24 | 实收资本变更 |
20.0000万美元
|
40.0000万美元( + 100% )
|
5 | 2008-11-27 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
20.0000万美元
|
6 | 2008-11-27 | 法定代表人变更 |
廖国正
|
廖国正(LIAO KUO CHENG)
|