序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杰 | 100% | 120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杰
|
|
2 |
青洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-21 | 章程备案 |
无
|
2020-06-28章程备案
|
2 | 2020-07-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2020-08-21
|
2005-08-22~2040-08-21
|
3 | 2015-08-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2015-08-21
|
2005-08-22~2020-08-21
|
4 | 2015-03-13 | 投资人(股权)变更 |
牟湘鲁; [退出]
|
刘杰; [新增]
|
5 | 2015-03-13 | 法定代表人变更 |
牟湘鲁
|
刘杰
|
6 | 2015-03-13 | 监事备案 |
董新玮 [退出]
|
青洁 [新增]
|
7 | 2009-06-26 | 出资方式变更 |
刘滨 货币60.000000万人民币;牟湘鲁 货币60.000000万人民币;
|
牟湘鲁 货币120.000000万人民币;
|
8 | 2009-06-26 | 投资人(股权)变更 |
刘滨 出资 60.000000万人民币; [退出]牟湘鲁 出资 60.000000万人民币;
|
牟湘鲁 出资 120.000000( + 100% )万人民币;
|
9 | 2009-06-26 | 监事备案 |
刘滨 [退出]牟湘鲁
|
牟湘鲁董新玮 [新增]
|
10 | 2009-06-26 | 出资日期变更 |
无
|
牟湘鲁 2009-06-23货币60.000000万人民币;牟湘鲁 货币60.000000万人民币;
|