序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯春涛 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯春涛
|
|
2 |
陶建****
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-04 | 监事备案 |
冯春龙 [退出]
|
陶建**** [新增]
|
2 | 2016-03-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2015-08-21
|
2005-08-22~2025-08-21
|