序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅婧 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 王健美 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅婧
|
|
2 |
王健美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-03-11~2015-03-10
|
2005-03-11~2035-03-10
|
2 | 2015-08-31 | 法定代表人变更 |
顾震雷
|
傅婧
|
3 | 2015-08-31 | 投资人(股权)变更 |
徐红芳; [退出]顾震雷; [退出]
|
傅婧; [新增]王健美; [新增]
|
4 | 2015-08-31 | 章程备案 |
2011-08-31章程备案
|
2015-08-26章程备案
|
5 | 2015-08-31 | 监事备案 |
徐红芳 [退出]
|
王健美 [新增]
|
6 | 2011-09-21 | 法定代表人变更 |
任明明
|
顾震雷
|
7 | 2011-09-21 | 章程备案 |
无
|
2011-08-31章程备案
|
8 | 2011-09-21 | 投资人(股权)变更 |
任明明 出资 30.000000万人民币; [退出]徐红芳 出资 20.000000万人民币;
|
徐红芳 出资 20.000000万人民币;顾震雷 出资 30.000000万人民币; [新增]
|