序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐静 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 沈海艳 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈海艳
|
|
2 |
徐静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-01-11~2020-01-10
|
2010-01-11~2040-01-10
|
2 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
2019-10-23章程备案
|
3 | 2019-03-26 | 监事备案 |
倪华良 [退出]
|
徐静 [新增]
|
4 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
徐静
|
沈海艳
|
5 | 2019-03-26 | 投资人(股权)变更 |
徐静;倪华良; [退出]
|
徐静;沈海艳; [新增]
|
6 | 2019-03-26 | 章程备案 |
无
|
2018-10-23章程备案
|