序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴根明 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 朱炳荣 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴根明
|
|
2 |
吴文俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-16 | 章程备案 |
无
|
2016-03-09章程备案
|
2 | 2016-03-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-07-19~2016-07-18
|
2006-07-19~2036-07-18
|
3 | 2014-08-08 | 监事备案 |
吴根明吴根明朱炳荣 [退出]
|
吴根明吴文俊 [新增]
|