序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅志伟 | 95.68965% | 83.25万人民币 |
2 | 傅宗武 | 4.31034% | 3.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅志伟
|
|
2 |
贺宝元
|
|
3 |
范莺
|
|
4 |
吕平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-13 | 监事备案 |
姜超 [退出]
|
吕平 [新增]
|
2 | 2019-04-13 | 投资人(股权)变更 |
傅志伟;贺宝元; [退出]傅宗武;
|
傅宗武;傅志伟;
|
3 | 2019-04-13 | 经理备案 |
傅志伟
|
傅志伟
|
4 | 2019-04-13 | 董事备案 |
范莺傅志伟贺宝元
|
范莺贺宝元傅志伟
|
5 | 2019-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-01章程修正案
|
6 | 2019-04-13 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-09-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-17章程修正案
|
8 | 2018-09-21 | 投资人(股权)变更 |
傅志伟;贺宝元;傅宗武;冯遵宽; [退出]
|
贺宝元;傅宗武;傅志伟;
|
9 | 2018-09-21 | 注册资本(金)变更 |
90.750000万人民币
|
87.000000万人民币( - 4.13223% )
|
10 | 2017-11-03 | 监事备案 |
王朝阳 [退出]
|
姜超 [新增]
|