序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-18 | 负责人变更 |
郭家忠 [退出]
|
李士良 [新增]
|
2 | 2013-12-18 | 其他变更 |
2012-07-05~2013-11-11
|
2013-12-18~2016-11-11
|
3 | 2013-12-18 | 许可经营项目变更 |
食品生产
|
食品生产
|
4 | 2013-12-18 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-09-05~2016-11-04
|
2007-09-05~2016-11-11
|
5 | 2012-07-05 | 许可经营项目变更 |
无
|
食品生产
|
6 | 2012-07-05 | 其他变更 |
~
|
2012-07-05~2013-11-11
|