序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤吉颖 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 徐晓翔 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤吉颖
|
|
2 |
徐晓翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 章程备案 |
无
|
2022-02-28章程备案
|
2 | 2022-06-23 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新庙三路8号
|
上海市松江区新桥镇申树路5号B区
|
3 | 2022-06-23 | 投资人(股权)变更 |
徐逸翔; [退出]汤火林; [退出]
|
徐晓翔; [新增]汤吉颖; [新增]
|
4 | 2022-06-23 | 法定代表人变更 |
徐逸翔
|
汤吉颖
|
5 | 2022-06-23 | 监事备案 |
汤火林 [退出]
|
徐晓翔 [新增]
|
6 | 2018-11-20 | 法定代表人变更 |
汤吉颖
|
徐逸翔
|
7 | 2018-11-20 | 投资人(股权)变更 |
汤吉颖; [退出]郑洪; [退出]
|
汤火林; [新增]徐逸翔; [新增]
|
8 | 2018-11-20 | 监事备案 |
郑洪 [退出]
|
汤火林 [新增]
|
9 | 2018-11-20 | 章程备案 |
无
|
2018-10-15章程备案
|
10 | 2016-11-28 | 投资人(股权)变更 |
周勤; [退出]汤吉颖;
|
汤吉颖;郑洪; [新增]
|