序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄晨 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄晨
|
|
2 |
施美芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-31 | 董事备案 |
刘建章 [退出]
|
黄晨 [新增]
|
2 | 2018-08-31 | 法定代表人变更 |
刘建章
|
黄晨
|
3 | 2018-08-31 | 投资人(股权)变更 |
刘建章; [退出]
|
黄晨; [新增]
|
4 | 2018-08-31 | 住所变更 |
上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号247-F室
|
上海市嘉定区江桥镇鹤旋路26弄22号510室
|
5 | 2018-08-31 | 经营范围变更 |
投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(除经纪),展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机网络工程,电子产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
投资管理,投资咨询(除金融、证券)、企业管理咨询、商务咨询,展览展示服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),网络工程,电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2018-08-31 | 章程备案 |
无
|
2018-08-10章程备案
|
7 | 2018-08-31 | 监事备案 |
王莎菲 [退出]
|
施美芳 [新增]
|
8 | 2015-11-03 | 章程备案 |
无
|
2015-10-18章程备案
|
9 | 2015-11-03 | 投资人(股权)变更 |
刘建章;
|
刘建章;
|
10 | 2015-11-03 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
3000.000000万人民币( + 29900% )
|