序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-21 | 负责人变更 |
王雯静 [退出]
|
姜东东 [新增]
|
2 | 2017-06-26 | 负责人变更 |
王沂 [退出]
|
王雯静 [新增]
|
3 | 2015-10-16 | 负责人变更 |
唐赟 [退出]
|
王沂 [新增]
|
4 | 2015-09-16 | 经营场所变更 |
上海市普陀区长寿路155号L306室
|
上海市宝山区陆翔路111弄97号101室、102室、103室、104室、105室
|
5 | 2014-05-16 | 负责人变更 |
王文婷 [退出]
|
唐赟 [新增]
|