序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 法国达飞海运集团 | 100% | 838.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
MARC FRANCK LUC BOURDON
|
|
2 |
吴卉
|
|
3 |
THOMAS JONATHAN MARC CASSUTO
|
|
4 |
LUDOVIC MARCEL JEAN-CLAUDE RENOU
|
|
5 |
STEPHANE VINCENT LAURENT COURQUIN
|
|
6 |
ALAIN FRANCK CHRISTOPHE GRANGER
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
达飞轮船(中国)有限公司义乌分公司
|
吴卉 | 2017-05-05 |
2 |
达飞轮船(中国)有限公司苏州分公司
|
吴卉 | 2017-04-21 |
3 |
达飞轮船(中国)有限公司连云港分公司
|
刘学刚 | 2011-03-04 |
4 |
达飞轮船(中国)有限公司中山分公司
|
马国华 | 2009-11-25 |
5 |
达飞轮船(中国)有限公司顺德分公司
|
马国华 | 2007-08-10 |
6 |
达飞轮船(中国)有限公司汕头分公司
|
林思锋 | 2007-08-09 |
7 |
达飞轮船(中国)有限公司北京分公司
|
刘学刚 | 2007-08-07 |
8 |
达飞轮船(中国)有限公司武汉分公司
|
吴卉 | 2007-04-25 |
9 |
达飞轮船(中国)船务有限公司营口办事处
|
马新华 | 2006-04-12 |
10 |
达飞轮船(中国)船务有限公司海口办事处
|
陈永健 | 2006-01-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 董事备案 |
赵宏舟 [退出]LUDOVIC MARCEL JEAN-CLAUDE RENOU吴卉THOMAS JONATHAN MARC CASSUTO
|
THOMAS JONATHAN MARC CASSUTO吴卉LUDOVIC MARCEL JEAN-CLAUDE RENOUSTEPHANE VINCENT LAURENT COURQUIN [新增]
|
2 | 2020-10-26 | 经营范围变更 |
为法国达飞轮船股份有限公司自有或经营的船舶提供揽货、订舱、缮制和签****提单、收取和汇寄运费以及其他相关费用、签订服务合同;国际船舶代理;企业管理咨询服务;信息技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:为法国达飞海运集团自有或经营的船舶提供揽货、订舱、缮制和签****提单、收取和汇寄运费以及其他相关费用、签订服务合同;国际船舶代理;企业管理咨询服务;信息技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-10-26 | 章程修正案备案 |
2019-12-01章程备案
|
2020-10-10 章程修正案
|
4 | 2020-10-26 | 董事备案 |
吴卉MARC FRANCK LUC BOURDON [退出]MATHIEU ERIC JACQUES GIRARDIN [退出]赵宏舟
|
LUDOVIC MARCEL JEAN-CLAUDE RENOU [新增]吴卉THOMAS JONATHAN MARC CASSUTO [新增]赵宏舟
|
5 | 2020-10-26 | 法定代表人变更 |
MATHAUS CARL JACQUES FRIEDBERG
|
MARC FRANCK LUC BOURDON
|
6 | 2019-12-11 | 章程修正案备案 |
2019-01-01章程备案
|
2019-12-01 章程修正案
|
7 | 2019-12-11 | 经营范围变更 |
为法国达飞轮船股份有限公司自有或经营的船舶提供揽货、缮制和签****法国达飞轮船股份有限公司提单、收取和汇寄运费、签订服务合同。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
为法国达飞轮船股份有限公司自有或经营的船舶提供揽货、订舱、缮制和签****提单、收取和汇寄运费以及其他相关费用、签订服务合同;国际船舶代理;企业管理咨询服务;信息技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
8 | 2019-01-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-01 章程修正案
|
9 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
FARID T.SALEM
|
MATHAUS CARL JACQUES FRIEDBERG
|
10 | 2019-01-25 | 监事备案 |
DANIEL JOSE JEAN MURCIANO [退出]
|
ALAIN FRANCK CHRISTOPHE GRANGER [新增]
|