序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
BING MIKAEL XI
|
|
2 |
HILMAR VEIGAR PETURSSON
|
|
3 |
EYRUN JONSDOTTIR
|
|
4 |
SIGURDUR STEFANSSON
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 工商登记联络员备案 |
王冬梅
|
李子彤
|
2 | 2020-12-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-01 章程修正案
|
3 | 2020-12-15 | 董事备案 |
SOPHIE DENISE AUGUSTA CARRIERE EP. FROMENT [退出]HILMAR VEIGAR PETURSSON
|
EYRUN JONSDOTTIR [新增]HILMAR VEIGAR PETURSSON
|
4 | 2020-12-15 | 住所变更 |
上海市静安区常德路800号8号楼
|
上海市静安区常德路800号6幢4层401室
|
5 | 2018-03-13 | 法定代表人变更 |
JEAN CHARLES OLIVIER GAUDECHON
|
BING MIKAEL XI
|
6 | 2018-03-13 | 经理备案 |
无
|
无
|
7 | 2018-03-13 | 董事备案 |
SOPHIE DENISE AUGUSTA CARRIERE EP. FROMENTHILMAR VEIGAR PETURSSON
|
SOPHIE DENISE AUGUSTA CARRIERE EP. FROMENTHILMAR VEIGAR PETURSSON
|
8 | 2015-11-05 | 监事备案 |
JOSEPH ANTHONY GALLO [退出]
|
SIGURDUR STEFANSSON [新增]
|
9 | 2015-11-05 | 董事备案 |
JON HORDDAL JONASSON [退出]þORSTEINN H. GUNNARSSON [退出]
|
SOPHIE DENISE AUGUSTA CARRIERE EP. FROMENT [新增]HILMAR VEIGAR PETURSSON [新增]
|
10 | 2015-11-05 | 工商登记联络员备案 |
熊振
|
王冬梅
|