序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | (株)远东投资集团 | 60% | 45.0万美元 |
2 | 高丽钢线株式会社 | 33.33333% | 25.0万美元 |
3 | 高丽制钢(株) | 6.66667% | 5.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JEON BYUNG WOO
|
|
2 |
LEE JAE HYUG
|
|
3 |
王宏伟
|
|
4 |
KWON TAE JIN
|
|
5 |
PAIK IN KEUN
|
|
6 |
KIM SANGHONG
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高丽制钢贸易(上海)有限公司分公司
|
JEON BYUNG WOO | 2007-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 境外股东****起人的境内 |
高丽制钢贸易(上海)有限公司;高丽制钢贸易(上海)有限公司;高丽制钢贸易(上海)有限公司
|
高丽制钢贸易(上海)有限公司;高丽制钢贸易(上海)有限公司;高丽制钢贸易(上海)有限公司
|
2 | 2022-07-04 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号第二幢第六层613室
|
中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号3幢9层927室
|
3 | 2022-07-04 | 章程修正案备案 |
2021-04-01章程备案
|
2022-06-22 章程修正案
|
4 | 2021-10-15 | 监事备案 |
LEE CHEON KEUN [退出]
|
KIM SANGHONG [新增]
|
5 | 2021-04-22 | 董事备案 |
JEONG LANN [退出]刘涛 [退出]PAIK IN KEUNLEE JAE HYUGKWON TAE JIN
|
王宏伟 [新增]PAIK IN KEUNKWON TAE JINLEE JAE HYUG
|
6 | 2021-04-22 | 章程修正案备案 |
2020-04-10章程备案
|
2021-04-01 章程修正案
|
7 | 2020-04-15 | 经理备案 |
贾俊 [退出]曹宰荣 [退出]
|
无
|
8 | 2020-04-15 | 章程修正案备案 |
2019-08-01章程备案
|
2020-04-10 章程修正案
|
9 | 2020-04-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-06-08~2020-06-07
|
2000-06-08~2030-06-07
|
10 | 2019-08-12 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号A1楼
|
中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号第二幢第六层613室
|