序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐荣 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐荣
|
|
2 |
谢春雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:徐荣;成员:张捷;成员:李秀娟;
|
2 | 2017-07-06 | 章程备案 |
无
|
2017-06-19章程备案
|
3 | 2017-07-06 | 投资人(股权)变更 |
孙群; [退出]徐荣;
|
徐荣;
|
4 | 2017-07-06 | 一般经营项目变更 |
投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目、股权投资和股权投资管理外),商务咨询、企业管理咨询(除经纪),建筑材料,机电设备及配件销售
|
投资管理,商务咨询、企业管理咨询,建筑材料,机电设备及配件销售
|
5 | 2017-07-06 | 经营范围变更 |
投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目、股权投资和股权投资管理外),商务咨询、企业管理咨询(除经纪),建筑材料,机电设备及配件销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
投资管理,商务咨询、企业管理咨询,建筑材料,机电设备及配件销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2017-07-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2017-07-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-06-15~2020-06-14
|
2010-06-15~
|
8 | 2017-07-06 | 住所变更 |
上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢257室B座
|
上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1328室F座
|
9 | 2017-07-06 | 监事备案 |
孙群 [退出]
|
谢春雷 [新增]
|
10 | 2011-12-06 | 名称变更 |
上海前宏建筑材料有限公司
|
上海前宏投资管理有限公司
|