序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海航航空集团有限公司 | 100% | 13000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙立君
|
|
2 |
陈平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 联络员 |
毛优樑
|
金兰
|
2 | 2022-08-03 | 章程备案 |
无
|
2022-04-11章程备案
|
3 | 2022-03-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-03-23章程修正案
|
4 | 2022-03-24 | 经营范围变更 |
从事货物及技术的进出口业务,供应链管理,仓储(除危险化学品),国际航空货物运输代理,国内货物运输代理,物流信息咨询,自有房屋租赁,电子商务(不得从事金融业务),商务咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);航空国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2022-03-24 | 一般经营项目变更 |
从事货物及技术的进出口业务,供应链管理,仓储(除危险化学品),国际航空货物运输代理,国内货物运输代理,物流信息咨询,自有房屋租赁,电子商务(不得从事金融业务),商务咨询
|
货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);航空国际货物运输代理。
|
6 | 2022-03-24 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2021-12-01 | 经理备案 |
|
孙立君 [新增]
|
8 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
张京生
|
孙立君
|
9 | 2021-12-01 | 董事备案 |
张京生 [退出]
|
孙立君 [新增]
|
10 | 2021-12-01 | 监事备案 |
孙立君 [退出]
|
陈平 [新增]
|