序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沃尔沃(中国)投资有限公司 | 100% | 300.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢中航
|
|
2 |
Christina Bentzel Moller
|
|
3 |
Rolf Marcus Sjoholm
|
|
4 |
黄斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 经理备案 |
无
|
无
|
2 | 2019-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-17 章程修正案
|
3 | 2019-08-23 | 董事备案 |
卢中航AXELSSON GUNILLA [退出]
|
Christina Bentzel Moller [新增]卢中航Rolf Marcus Sjoholm [新增]
|
4 | 2019-08-23 | 法定代表人变更 |
CARL GORAN CHRISTER SVARD
|
卢中航
|
5 | 2016-05-17 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区冰克路777号第一层A部位
|
中国(上海)自由贸易试验区德堡路416号
|
6 | 2016-05-17 | 境外股东****起人的境内 |
无
|
沃尔沃配件(上海)有限公司 [新增]
|
7 | 2016-05-17 | 监事备案 |
马军 [退出]
|
黄斌 [新增]
|
8 | 2014-03-14 | 住所变更 |
上海市外高桥保税区冰克路777号第一层A部位
|
中国(上海)自由贸易试验区冰克路777号第一层A部位
|
9 | 2014-03-14 | 董事备案 |
卢中航MIKAEL KROMLI [退出]
|
卢中航AXELSSON GUNILLA [新增]
|