序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易宁 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 朱成平 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易宁
|
|
2 |
朱成平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 章程备案 |
无
|
2021-08-08章程备案
|
2 | 2021-08-13 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.0000万人民币( + 900% )
|
3 | 2021-08-06 | 投资人(股权)变更 |
谭继兵; [退出]上海强田液压股份有限公司;易宁;
|
上海强田液压股份有限公司;朱成平; [新增]易宁;
|
4 | 2021-08-06 | 监事备案 |
谭继兵 [退出]
|
朱成平 [新增]
|
5 | 2021-08-06 | 章程备案 |
无
|
2021-07-22章程备案
|
6 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-14章程备案
|
7 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
田云涛
|
易宁
|
8 | 2020-09-23 | 投资人(股权)变更 |
上海强田液压股份有限公司;谭继兵;易宁;
|
谭继兵;上海强田液压股份有限公司;易宁;
|
9 | 2019-01-31 | 投资人(股权)变更 |
苏建群; [退出]谭继兵;上海强田液压股份有限公司;
|
谭继兵;上海强田液压股份有限公司;易宁; [新增]
|
10 | 2019-01-31 | 章程备案 |
无
|
2019-01-18章程备案
|