序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭爱芳 | 51% | 345.78万人民币 |
2 | 李东青 | 49% | 332.22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭爱芳
|
|
2 |
李东坡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 法定代表人变更 |
李东青
|
彭爱芳
|
2 | 2021-10-21 | 投资人(股权)变更 |
李东青;彭爱芳;
|
彭爱芳;李东青;
|
3 | 2021-10-21 | 监事备案 |
李东坡
|
李东坡
|
4 | 2021-10-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2025-08-21
|
2005-08-22~2055-08-21
|
5 | 2021-10-21 | 章程备案 |
无
|
2021-10-09章程备案
|
6 | 2019-03-29 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
678.000000万人民币( + 126% )
|
7 | 2019-03-29 | 投资人(股权)变更 |
李东坡; [退出]李跃正; [退出]李东青;
|
李东青;彭爱芳; [新增]
|
8 | 2019-03-29 | 章程备案 |
无
|
2019-02-22章程备案
|
9 | 2015-07-10 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-22~2015-08-21
|
2005-08-22~2025-08-21
|
10 | 2014-07-30 | 一般经营项目变更 |
货运代理;仓储(除危险品及专项规定);货物装卸服务;汽车配件、百货、建筑装潢材料、机电产品、建筑五金、五金工具、办公用品、钢材、金属材料销售
|
货运代理;仓储(除危险品及专项规定);货物装卸服务;钢材、金属材料销售
|