序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛长春 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 俞润 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 蒲必琼 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛长春
|
|
2 |
蒲必琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-28 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:毛长春;负责人:黄纯松;
|
2 | 2019-04-10 | 章程备案 |
无
|
2019-03-25章程备案
|
3 | 2019-04-10 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
1000.0000万人民币( + 400% )
|
4 | 2019-02-26 | 法定代表人变更 |
卢子峰
|
毛长春
|
5 | 2019-02-26 | 投资人(股权)变更 |
卢子峰; [退出]郑锦峰; [退出]
|
毛长春; [新增]蒲必琼; [新增]俞润; [新增]
|
6 | 2019-02-26 | 监事备案 |
郑锦峰 [退出]
|
蒲必琼 [新增]
|
7 | 2019-02-26 | 章程备案 |
无
|
2019-02-18章程备案
|
8 | 2019-02-26 | 董事备案 |
卢子峰 [退出]
|
毛长春 [新增]
|
9 | 2015-12-25 | 监事备案 |
缪国栋 [退出]
|
郑锦峰 [新增]
|
10 | 2015-12-25 | 投资人(股权)变更 |
卢子峰;缪国栋; [退出]
|
卢子峰;郑锦峰; [新增]
|