序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋建民 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋建民
|
|
2 |
王根祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-07 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-05-25~2019-05-24
|
2009-05-25~
|
2 | 2019-08-07 | 章程备案 |
无
|
2019-07-30章程备案
|
3 | 2016-03-11 | 监事备案 |
梁信玲 [退出]
|
王根祥 [新增]
|
4 | 2016-03-11 | 章程备案 |
无
|
2016-03-07章程备案
|
5 | 2016-03-11 | 法定代表人变更 |
赵峰
|
宋建民
|
6 | 2016-03-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-03-11 | 投资人(股权)变更 |
赵峰; [退出]梁信玲; [退出]
|
宋建民; [新增]
|
8 | 2013-01-17 | 法定代表人变更 |
刘训千
|
赵峰
|
9 | 2013-01-17 | 出资日期变更 |
傅青松 2009-05-25货币10.000000万人民币;刘训千 2009-05-25货币10.000000万人民币;韩彩云 2009-05-25货币25.000000万人民币;黄炳光 2009-05-25货币30.000000万人民币;黄炳辉 2009-05-25货币25.000000万人民币;
|
梁信玲 2009-05-25货币50.000000万人民币;赵峰 2009-05-25货币50.000000万人民币;
|
10 | 2013-01-17 | 投资人(股权)变更 |
傅青松 出资 10.000000万人民币; [退出]韩彩云 出资 25.000000万人民币; [退出]黄炳光 出资 30.000000万人民币; [退出]黄炳辉 出资 25.000000万人民币; [退出]刘训千 出资 10.000000万人民币; [退出]
|
梁信玲 出资 50.000000万人民币; [新增]赵峰 出资 50.000000万人民币; [新增]
|