序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凌建锋 | 95% | 484.5万人民币 |
2 | 王国荣 | 5% | 25.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凌建锋
|
|
2 |
王国荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 章程备案 |
无
|
2022-01-10章程备案
|
2 | 2022-01-17 | 监事备案 |
吴颖 [退出]
|
王国荣 [新增]
|
3 | 2022-01-17 | 联络员 |
叶峰
|
凌建锋
|
4 | 2022-01-17 | 法定代表人变更 |
叶峰
|
凌建锋
|
5 | 2022-01-17 | 投资人(股权)变更 |
叶峰; [退出]吴颖; [退出]
|
凌建锋; [新增]王国荣; [新增]
|
6 | 2017-02-21 | 投资人(股权)变更 |
康金娣; [退出]王国荣; [退出]
|
叶峰; [新增]吴颖; [新增]
|
7 | 2017-02-21 | 监事备案 |
康金娣 [退出]
|
吴颖 [新增]
|
8 | 2017-02-21 | 法定代表人变更 |
王国荣
|
叶峰
|
9 | 2017-02-21 | 章程修正案备案 |
2016-07-14章程备案
|
2017-02-07章程修正案
|
10 | 2017-02-21 | 联络员 |
李明杰
|
叶峰
|