序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵俊 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵俊
|
|
2 |
于海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-07 | 章程备案 |
无
|
2018-08-29章程备案
|
2 | 2018-09-07 | 注册资本(金)变更 |
20.000000万人民币
|
200.0000万人民币( + 900% )
|
3 | 2017-12-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2017-12-13 | 监事备案 |
郭天文 [退出]
|
于海燕 [新增]
|
5 | 2017-12-13 | 章程备案 |
2016-09-27章程备案
|
2017-11-30章程备案
|
6 | 2017-12-13 | 投资人(股权)变更 |
赵俊;郭天文; [退出]
|
赵俊;
|
7 | 2016-11-16 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2016-11-16 | 章程备案 |
2016-04-19章程备案
|
2016-09-27章程备案
|
9 | 2016-11-16 | 投资人(股权)变更 |
赵俊;
|
赵俊;郭天文; [新增]
|
10 | 2016-04-21 | 监事备案 |
赵俊 [退出]
|
郭天文 [新增]
|