序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彩 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李彩
|
|
2 |
刘福祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 投资人(股权)变更 |
王顺珍; [退出]
|
李彩; [新增]
|
2 | 2020-06-12 | 监事备案 |
王顺珍 [退出]
|
刘福祥 [新增]
|
3 | 2020-06-12 | 章程备案 |
无
|
2020-05-13章程备案
|
4 | 2020-06-12 | 法定代表人变更 |
邵琪
|
李彩
|
5 | 2020-01-03 | 监事备案 |
刘宇峰 [退出]
|
王顺珍 [新增]
|
6 | 2020-01-03 | 章程备案 |
无
|
2020-01-02章程备案
|
7 | 2020-01-03 | 投资人(股权)变更 |
刘宇峰; [退出]王瑞秋; [退出]
|
王顺珍; [新增]
|
8 | 2020-01-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2020-01-03 | 法定代表人变更 |
王瑞秋
|
邵琪
|