序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH
|
|
2 |
RATHOD BAKUL NATHALAL
|
|
3 |
SANJAY AGRAWAL
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 董事备案 |
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH [退出]RATHOD BAKUL NATHALAL [退出]Sriram K. Iyer [退出]
|
RATHOD [新增]BAKUL [新增]NATHALAL [新增]
|
2 | 2021-08-02 | 章程备案 |
2018-07-01章程备案
|
2021-03-12章程备案
|
3 | 2021-08-02 | 法定代表人变更 |
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH
|
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH
|
4 | 2021-08-02 | 经理备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-08-02 | 监事备案 |
SANJAY AGRAWAL
|
SANJAY AGRAWAL
|
6 | 2018-07-25 | 住所变更 |
上海市徐汇区淮海西路55号18BC室
|
上海市徐汇区中山西路1800号18H室
|
7 | 2018-07-25 | 章程修正案备案 |
2018-02-22章程备案
|
2018-07-01 章程修正案
|
8 | 2018-04-13 | 法定代表人变更 |
TULSI T. TANTI
|
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH
|
9 | 2018-04-13 | 经理备案 |
ABHINAV PRABHATKUMAR SHAH [退出]
|
无
|
10 | 2018-04-13 | 章程修正案备案 |
2015-06-15章程备案
|
2018-02-22 章程修正案
|