序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄正磊 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 叶萌 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄正磊
|
|
2 |
叶萌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海利盛科技有限公司第一分公司
|
黄正磊 | 2005-08-25 |
2 |
上海利盛科技有限公司徐汇分公司
|
黄正磊 | 2000-07-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-10 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-03-08~2019-03-07
|
1999-03-08~2049-03-07
|
2 | 2018-10-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-08章程修正案
|