序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲍勇 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲍勇
|
|
2 |
陈权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-15章程备案
|
2 | 2020-09-23 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
3 | 2020-05-14 | 监事备案 |
赵来清 [退出]
|
陈权 [新增]
|
4 | 2020-05-14 | 投资人(股权)变更 |
赵来清; [退出]王至燕; [退出]
|
鲍勇; [新增]
|
5 | 2020-05-14 | 章程备案 |
无
|
2020-05-11章程备案
|
6 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
王至燕
|
鲍勇
|
7 | 2020-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|