序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张怡 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢涛
|
|
2 |
张怡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-14章程修正案
|
2 | 2021-12-03 | 投资人(股权)变更 |
黄长林; [退出]
|
张怡; [新增]
|
3 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
黄长林
|
卢涛
|
4 | 2021-12-03 | 董事备案 |
黄长林 [退出]
|
卢涛 [新增]
|
5 | 2021-09-27 | 监事备案 |
郑霆 [退出]
|
张怡 [新增]
|
6 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
向汝****
|
黄长林
|
7 | 2019-12-27 | 投资人(股权)变更 |
向汝文; [退出]向阳; [退出]
|
黄长林; [新增]
|
8 | 2019-12-27 | 监事备案 |
向汝文 [退出]
|
郑霆 [新增]
|
9 | 2019-12-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-11章程备案
|