序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李岗 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 范龙华 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李岗
|
|
2 |
范龙华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 监事备案 |
赵明 [退出]
|
范龙华 [新增]
|
2 | 2019-04-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2019-04-22 | 投资人(股权)变更 |
赵明; [退出]
|
李岗; [新增]范龙华; [新增]
|
4 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
计叶飞
|
李岗
|
5 | 2019-04-22 | 章程备案 |
无
|
2019-04-10章程备案
|
6 | 2018-03-16 | 投资人(股权)变更 |
赵佳俊; [退出]朱文龙; [退出]
|
赵明; [新增]
|
7 | 2018-03-16 | 章程备案 |
2017-02-15章程备案
|
2018-03-09章程备案
|
8 | 2018-03-16 | 监事备案 |
赵佳俊 [退出]
|
赵明 [新增]
|
9 | 2018-03-16 | 法定代表人变更 |
朱文龙
|
计叶飞
|
10 | 2018-03-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|