序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨旭 | 85% | 850.0万人民币 |
2 | 陈佳 | 5% | 50.0万人民币 |
3 | 刘邦 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 万金南 | 3% | 30.0万人民币 |
5 | 盛忆 | 2% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨旭
|
|
2 |
万金南
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 章程备案 |
无
|
2020-11-26章程备案
|
2 | 2020-12-22 | 法定代表人变更 |
欧阳艳静
|
杨旭
|
3 | 2020-12-22 | 投资人(股权)变更 |
刘邦;盛忆;万金南;欧阳艳静; [退出]
|
万金南;盛忆;刘邦;杨旭; [新增]陈佳; [新增]
|
4 | 2020-05-13 | 投资人(股权)变更 |
万金南;黄银萍; [退出]
|
万金南;欧阳艳静; [新增]刘邦; [新增]盛忆; [新增]
|
5 | 2020-05-13 | 章程备案 |
无
|
2020-04-20章程备案
|
6 | 2020-05-13 | 法定代表人变更 |
黄银萍
|
欧阳艳静
|