序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴伟 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴伟
|
|
2 |
卫东红
|
|
3 |
张涛涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 投资人(股权)变更 |
卫东红; [退出]孙贵乐; [退出]
|
吴伟; [新增]
|
2 | 2018-04-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-04-11 | 章程备案 |
2016-12-08章程备案
|
2018-03-24章程备案
|
4 | 2018-04-11 | 法定代表人变更 |
徐晨辉
|
吴伟
|
5 | 2017-05-16 | 法定代表人变更 |
孙贵乐
|
徐晨辉
|
6 | 2016-12-28 | 投资人(股权)变更 |
郭一帆; [退出]
|
孙贵乐; [新增]卫东红; [新增]
|
7 | 2016-12-28 | 章程备案 |
无
|
2016-12-08章程备案
|
8 | 2016-12-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2016-12-28 | 监事备案 |
赵桂芳 [退出]
|
卫东红 [新增]
|
10 | 2016-12-28 | 法定代表人变更 |
郭一帆
|
孙贵乐
|