序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海明华物业管理有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶承
|
|
2 |
周勇长
|
|
3 |
郝刚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海明亚餐饮管理有限公司北京分公司
|
史严 | 2021-04-25 |
2 |
上海明亚餐饮管理有限公司明亚食品分公司
|
陶承 | 2014-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-12-20章程修正案
|
2 | 2019-01-14 | 经营期限(营业期限)变 |
2014-01-07~2019-01-06
|
2014-01-07~
|
3 | 2019-01-14 | 法定代表人变更 |
陈瑜
|
陶承
|
4 | 2019-01-14 | 住所变更 |
上海市浦东新区三鲁路7018号4幢207室
|
中国(上海)自由贸易试验区钱仓路1号21D室
|