序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 淳石资产管理(宁波)有限公司 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟雪帆
|
|
2 |
张士强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2019-04-18 | 投资人(股权)变更 |
张念曾; [退出]淳石资产管理(宁波)有限公司;
|
淳石资产管理(宁波)有限公司;
|
3 | 2019-04-18 | 章程备案 |
无
|
2019-04-12章程备案
|
4 | 2018-01-29 | 监事备案 |
景星耀 [退出]
|
张士强 [新增]
|
5 | 2018-01-29 | 经理备案 |
景一 [退出]
|
钟雪帆 [新增]
|
6 | 2017-08-24 | 投资人(股权)变更 |
张念曾;景一; [退出]
|
张念曾;淳石资产管理(宁波)有限公司; [新增]
|
7 | 2017-08-24 | 法定代表人变更 |
景一
|
钟雪帆
|
8 | 2017-08-24 | 经理备案 |
景一
|
景一
|
9 | 2017-08-24 | 章程备案 |
无
|
2017-07-14章程备案
|
10 | 2017-08-24 | 住所变更 |
上海市浦东新区莲振路298号4号楼J219室
|
中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
|