序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马健依 | 76% | 38.0万人民币 |
2 | 桑坚平 | 24% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马健依
|
|
2 |
马健敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-11-29~2020-11-28
|
2000-11-29~
|
2 | 2019-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-11-21章程修正案
|
3 | 2019-12-13 | 投资人(股权)变更 |
马健敏; [退出]马健依;
|
马健依;桑坚平; [新增]
|
4 | 2018-10-15 | 住所变更 |
西宝兴路949弄75号
|
上海市虹口区西宝兴路949弄75号
|
5 | 2018-10-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-13章程修正案
|
6 | 2018-10-15 | 监事备案 |
岳叔禾 [退出]
|
马健敏 [新增]
|
7 | 2018-10-15 | 投资人(股权)变更 |
岳叔禾; [退出]马健依;
|
马健敏; [新增]马健依;
|